北洋女师范学堂的创建与发展与美术科的设立
北洋女师范学堂是我国创建最早的公立女子师范学校。1906年6月13日(清光绪三十二年闰四月二十二日)由我国近代教育家、清朝天津女学事务总理傅增湘创办。堂址初设天津河北三马路三才里西口,1910年迁至天纬路。
北洋女师范学堂——1906.6~1912.春
北洋女师范学校——1912.春~1913.5
直隶女子师范学校——1913.5~1916.1
直隶第一女子师范学校——1916.1~1928.9
河北省立第一女子师范学校——1928.9~1929.6
学校初创时规模较小,属于中等师范性质。在繁多的课程中已设有图画课和手工劳作课,开启了美术教育。1926年,正值全国艺术活动兴盛时期,学校深感艺术教育之重要,即由当时第23级后期分科时期起,开始设立美术科,同时增设西画、国画、图案画三个专用教室,至此学校有了美术专业。
女师学堂-学校历任校长:
傅增湘先生
傅增湘 (1872—1950) 著名教育家、藏书家。四川江安人。字淑和,号沅叔。清末进土,翰林院编修。曾任天津女学事务总理、北洋女师范学堂总理、直隶提学使、宪政编查馆谘议官等。
吴鼎昌先生
吴鼎昌,1910年8月至1912年8月任北洋女师范学堂监督、北洋女师范学校校长
张伯苓先生
张伯苓,南开学校校长,1915年11月至1916年1月兼任直隶女子师范学校代理校长
冯荣绂先生
冯荣绂(慈艇),1921 年9月至1925年8月任直隶第一女子师范学校代理校长
齐璧亭先生
齐璧亭 ,1916年1月至1929年6月,先后任直隶第一女子师范学校校长,赴美留学,复任直隶第一女子师范学校、河北省立第一女子师范学校校长。
河北省立女子师范学院与图画副系
河北省立女子师范学院——1929?6~1949?8
学院图画副系建立于1929年6月,最初附设于家政系,1934年改为独立副系。课程设有国画、西画、图案和技能理论等。
院长-齐璧亭
齐璧亭,号国梁,山东宁津县人。1907年保定高等师范毕业,后入北洋大学堂师范科。两次东渡日本留学,1915年毕业于广岛高等师范。1916年1月奉调回国任直隶第一女师校长。1921年9月赴美留学,考察女子教育。1925年8月归国仍任女师校长,热心呈请建立女子高等学院。1929年6月至1949年8 月任女师学院院长。前后30余年,为女师学校、女师学院的建设和中国女子教育事业做出了重要贡献。1949年8月,调河北省人民政府任参议,后任河北省政协副主席。
河北师范学院与美术系的正式建立
河北师范学院——1949?8~1956?8
学院改建之初设有4个系:教育系(教育学、幼稚教育2个组),文史系(国文、历史2个组),音乐艺术系(音乐、美术、戏剧3个组)和体育系。此后学院规模、科系设置迅速增长。1951年暑期音乐艺术系分建为美术、音乐2个系。至1956年6月已拥有教育、中文、历史、地理、外语、政治教育、音乐、美术、体育、数学、物理、化学等12个系,在校生1558人,教职工564人(其中教师288人)。成为当时全国科系最为完备的师范院校之一。
学院领导:
党支部书记王金鼎(1920~1997?12)
河北定县人。1949年3月被委派为教务主任到女师学院接管事务工作。同年4月兼任学院党支部第一任书记(8月份党支部公开)。1950年1月调离河北师院。后在其他高校及天津市委工作。
院长-杨秀峰(1897~1983)
原名碧锋,又名秀林,字秀山。河北迁安人。著名教育家、法学家。曾任河北省人民政府主席,1949年8月兼任河北师范学院院长。1952年11月调国家高教部任职。
院长-李继之
1949年8月代表河北省教育厅(时任副厅长)接管河北师院,并任副院长,主持日常工作。1950年5月兼任学院党总支书记。1952年11月至1956年8月(时任河北省教育厅厅长),任河北师院院长。
党委书记-章一之
1949年9月后任河北师院教务主任。1952年11月至1956年8月任学院副院长。1956年8月之前,兼任河北师院党总支副书记、党委书记。
学院的变革与美术教育的消长
河北天津师范学院——1956.8~1958.8
胡毅任代院长、周学敖任党委书记
数学、物理、化学、地理、体育5个系迁往石家庄市,组建成河北石家庄师院
河北艺术师范学院——1958.8~1959.8
① 中文、历史两系迁往北京,并入河北北京师院
② 教育、外语、政治教育3个系并入天津师大
河北美术学院——1959.8~1962.8
高镜明任院长兼党委书记
在美术系基础上,扩建成多学科的高等美术学院。绘画系设:油画、中国画、版画3个专业;工艺美术系设:装潢设计、染织设计2个专业;雕塑系、师范系未另分专业。
音乐系并入天津音乐学院。
河北艺术师范学院——1962.8~1970.9
高镜明任院长兼党委书记
三年前并入天津音院的原音乐系重新迁回;
1966年“文革”开始,学院遭到浩劫
天津五·七艺术学校——1970.9~1973.2
天津艺术学院——1973.2~1980.2
李麦任院长兼党委书记。
1975年张森林任院长兼党委书记
1978年孟挺任党委书记
绘画系设:中国画、油画、版画3个专业(另暂设连环画班、年画班);工艺美术系设:装潢设计、染织设计、工业造型设计、特种工艺美术设计4个专业。
此时期学院非常重视美术教学方法的探索。中国画专业以孙其峰为代表的老教师,从本专业特点出发兼容现代与传统两种教学的思想与方法,不反对素描又重视中国画的艺术传统,将写生训练与笔墨训练辩证地结合起来,建立了一种行之有效的中国画基础教学模式。同时,也很重视教学资料的建设。美术各专业除注意积累教师作品、范画和学生优秀作业外,还注意临制、收藏中外名作供教学参考。中国画专业,孙其峰等老教师曾亲自奔走于京津等地,通过购买、求赠、交换等方式,收进了一批古今珍贵书画与课徒稿;1979年前后又组织完成了永乐宫、敦煌古代壁画的资料临摹。这些在当时及后来的教学中都发挥了重要作用。
天津美术学院的正式命名
天津美术学院——1980.2至今